GESTORA DE RECURSOS E INVERSIONES SANITARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pino Alerce, 22
Código Postal 41500
Municipio Alcalá de Guadaíra
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTORA DE RECURSOS E INVERSIONES SANITARIAS SL
CIF B91785683
Capital Social 3030.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 25/11/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTORA DE RECURSOS E INVERSIONES SANITARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORA DE RECURSOS E INVERSIONES SANITARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Toro Nicolas | Liquidador Unico | 18/05/2021 | 18/05/2021 |
Diaz Toro Nicolas | Administrador Solidario | 29/12/2008 | 18/05/2021 |
Navarro Tinajero Manuel Jose | Administrador Solidario | 29/12/2008 | 18/05/2021 |
Tejada Lineros Fernando | Administrador Solidario | 29/12/2008 | 18/05/2021 |
ACTOS BORME DE GESTORA DE RECURSOS E INVERSIONES SANITARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 113, S 8, H SE 81242, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 113, S 8, H SE 81242, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 113, S 8, H SE 81242, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 113, S 8, H SE 81242, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 113, S 8, H SE 81242, I/A 2 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 112, S 8, H SE 81242, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-10-41
Dirección:C/ PINO ALERCE 22 - URBANIZACION PINARES DE OROMAN (ALCALA DE GUADAIRA)
Comienzo de operaciones:25/11/08
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:Mediar, intermediar y coordinar la prestación de toda clase de servicios médicos a entidades públicas, privadas y personas fisicas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5013 , F 112, S 8, H SE 81242, I/A 1 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-10-41