GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Elche, 178
Código Postal 03008
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO SA
CIF A03488038
Actividad Actividades de gestión de fondos
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Morlans Santiago | Consejero | 22/08/2012 | 12/07/2013 |
Alonso Morlans Santiago | Apoderado Solidario | 29/08/2012 | 12/07/2013 |
Alonso Morlans Santiago | Apoderado Mancomunado | 29/08/2012 | 12/07/2013 |
Andreu Cabot Cirus | Presidente | 22/08/2012 | 12/07/2013 |
Andreu Cabot Cirus | Consejero | 22/08/2012 | 12/07/2013 |
Andreu Cabot Cirus | Apoderado Solidario | 29/08/2012 | 12/07/2013 |
Aspachs Alegre Xavier | Consejero | 22/08/2012 | 12/07/2013 |
Aspachs Alegre Xavier | Apoderado Solidario | 29/08/2012 | 12/07/2013 |
Aspachs Alegre Xavier | Apoderado Mancomunado | 29/08/2012 | 12/07/2013 |
Dominguez Ferrer Natalia | Apoderado Solidario | 29/08/2012 | 12/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 217, S 8, H A 482, I/A 71 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 217, S 8, H A 482, I/A 71 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 217, S 8, H A 482, I/A 71 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 217, S 8, H A 482, I/A 71 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-03
- Por Resolución de 21 de junio de 2013 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la mercantil GESTORA DE FONDOS DEL MEDITERRANEO SA, ha sido dada de baja del Regsitro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 217, S 8, H A 482, I/A 70 B (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 217, S 8, H A 482, I/A 70 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-03
Apoderado Mancomunado
- Alonso Morlans Santiago
- Alonso Morlans Santiago
- Aspachs Alegre Xavier
- Aspachs Alegre Xavier
- Aspachs Alegre Xavier
- Dominguez Ferrer Natalia
- Heredia Tarrats Judith
- Heredia Tarrats Judith
- Joven Perez Enric
- Joven Perez Enric
- Mas Escudero Esperanca
- Pastor Martinez Jaume
- Pastor Martinez Jaume
- Peralta Fernandez Emili
- Peralta Fernandez Emili
- Perez Roger Jose Antonio
- Perez Roger Jose Antonio
- Perez Roger Jose Antonio
- Romaguera Casadesus Marta
- Romaguera Casadesus Marta
- SAS FRANCH LLUC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 214, S 8, H A 482, I/A 69 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-172-03
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 214, S 8, H A 482, I/A 68 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-03
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 214, S 8, H A 482, I/A 68 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-03
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3175 , F 214, S 8, H A 482, I/A 67 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-101-03