GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Reino Unido, 1
Código Postal 41012
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
CIF B91784660
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERNST & YOUNG SL | Administrador Concursal | 01/07/2015 | 30/03/2023 |
Martin Garcia Rafael | Secretario No Consejero | 19/12/2014 | 30/03/2023 |
Pozuelo Perez Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2011 | 30/03/2023 |
Viaña Ranilla Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/03/2011 | 30/03/2023 |
CONSTRUCCIONES VERA SA | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/12/2014 | 27/05/2016 |
CONSTRUCCIONES VERA SA | Consejero | 19/12/2014 | 27/05/2016 |
Lopez Fernandez Juan Antonio | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 19/12/2014 | 27/05/2016 |
Lopez Fernandez Juan Antonio | Presidente | 19/12/2014 | 27/05/2016 |
Lopez Fernandez Juan Antonio | Consejero | 19/12/2014 | 27/05/2016 |
MARTIN CASILLAS SL | Vicepresidente | 19/12/2014 | 27/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 19 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Nif:B91784660
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:ERNST & YOUNG SL
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:26/02/2014
Número Procedimiento Concursal:409/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5326
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-81098
Inscripción:
19
Fecha Inscripción30/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 19 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Nif:B91784660
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Fecha de Resolución:31/01/2023
Número Procedimiento Concursal:409/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5326
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-81098
Inscripción:
19
Fecha Inscripción30/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 19 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Nif:B91784660
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE SEVILLA
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Parte Dispositiva:
PRACTICADA INSCRIPCION DE LA CONCLUSION DE CONCURSO
Fecha de Resolución:31/01/2023
Número Procedimiento Concursal:409/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5326
Libro:
0
Folio:
224
Hoja:
8-81098
Inscripción:
19
Fecha Inscripción30/03/2023
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 19 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 19 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-41
- Con fecha 27/05/2016, se practicó la inscripción 15ª, y con fecha 19/02/2021, la inscripción 18ª.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 18 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-41
- Cambio de representante persona física del AC, "ERNST & YOUNG", designándose a Don Luis Juan Rosales López De Carrizosa con D.N.I. 53.014.633-R en sustitución de don José Pérez Benítez, en virtud de Auto de 13 de octubre de 2016, dictado en el Proc. concursal 409.01/2014
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 224, S 8, H SE 81098, I/A 15 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Nif:B91784660
Sentencia de calificación del concurso. Fortuito
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Parte Dispositiva:
practicada inscripción de calificación del concurso como fortuito
Fecha de Resolución:13/02/2017
Número Procedimiento Concursal:409/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5326
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-81098
Inscripción:
17
Fecha Inscripción15/03/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 223, S 8, H SE 81098, I/A 17 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-41
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA DE CONCESIONES GEA 21 SL
Nif:B91784660
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:EDUARDO GOMEZ LOPEZ
Parte Dispositiva:
APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION Y APERTURA DE LA SECCION DE CALIFICACION
Fecha de Resolución:22/09/2016
Número Procedimiento Concursal:409/2014
Datos Registrales:
Tomo:
5326
Libro:
0
Folio:
223
Hoja:
8-81098
Inscripción:
16
Fecha Inscripción20/02/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 223, S 8, H SE 81098, I/A 16 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-41
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5326 , F 223, S 8, H SE 81098, I/A 15 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-41