GESTIONES Y ASESORAMIENTOS PATRIMONIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valle de la Fuenfria, 4
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTIONES Y ASESORAMIENTOS PATRIMONIALES SL
CIF B84132414
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 19/10/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTIONES Y ASESORAMIENTOS PATRIMONIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIONES Y ASESORAMIENTOS PATRIMONIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molins Mendez Gloria | Administrador Unico | 11/03/2013 | 29/03/2016 |
Molins Otero Manuel | Apoderado | 30/08/2013 | 29/03/2016 |
Molins Otero Manuel | Liquidador | 29/03/2016 | 29/03/2016 |
Molins Otero Manuel | Administrador Unico | 11/03/2013 |
ACTOS BORME DE GESTIONES Y ASESORAMIENTOS PATRIMONIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 74, S 8, H M 366573, I/A 7 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 74, S 8, H M 366573, I/A 7 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 74, S 8, H M 366573, I/A 7 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 74, S 8, H M 366573, I/A 7 (29/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 73, S 8, H M 366573, I/A 6 (30/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 73, S 8, H M 366573, I/A 5 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20696 , F 73, S 8, H M 366573, I/A 5 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-234-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-241-28