GESTIONES E INVERSIONES GRADO SA - EXTINGUIDA
Municipio Sieteiglesias de Tormes
Provincia Salamanca
Razón Social GESTIONES E INVERSIONES GRADO SA
CIF A28725968
Actividad Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GROUPE AQUALANDE SAS
Propietario PISZOLLA SL
VINCULACIONES DE GESTIONES E INVERSIONES GRADO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIONES E INVERSIONES GRADO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Olmo Alcaide Rufino | Apoderado | 08/05/2018 | 10/02/2022 |
GROUPE AQUALANDE SAS | Administrador Unico | 08/05/2018 | 10/02/2022 |
Lacaste Eric-geroges-jean | Apoderado Solidario | 08/05/2018 | 10/02/2022 |
Mazeiraud Emmanuel | Apoderado Solidario | 08/05/2018 | 10/02/2022 |
PISZOLLA SL | Socio Unico | 08/02/2018 | 10/02/2022 |
Del Olmo Alcaide Rosa Ana | Administrador Solidario | 26/11/2012 | 08/05/2018 |
Del Olmo Alcaide Rufino | Administrador Solidario | 26/11/2012 | 08/05/2018 |
ACTOS BORME DE GESTIONES E INVERSIONES GRADO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 172, S 8, H SA 278, I/ACIERR (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 172, S 8, H SA 278, I/ACIERR (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-37
- Recibido Oficio del Registro Mercantil de Guadalajara de fecha 8 de Febrero de 2.022 a los efectos previstos en el artículo 233.2 del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que la Sociedad "GESTIONES E INVERSIONES GRADO SA" - UNIPERSONAL-, queda DISUELTA Y EXTINGUIDA, no habiéndose publicado este
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 172, S 8, H SA 278, I/ACIERR (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-37
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18 , F 170, S 8, H SA 278, I/A 11 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 213, S 8, H SA 278, I/A 10 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-37
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 213, S 8, H SA 278, I/A 10 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-37
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 213, S 8, H SA 278, I/A 9 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 213, S 8, H SA 278, I/A 9 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 213, S 8, H SA 278, I/A 9 (08/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-37
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8 , F 212, S 8, H SA 278, I/A 8 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-37