GESTIONES CISNEROS SIETE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIONES CISNEROS SIETE SL
CIF B52026374
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 01/12/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE GESTIONES CISNEROS SIETE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIONES CISNEROS SIETE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 11/04/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 11/04/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 11/04/2018 | 18/10/2018 |
Delange Van Der Kroft Marina | Apoderado | 29/10/2015 | 12/04/2018 |
Torres Miro Manuel | Administrador Unico | 15/04/2013 | 11/04/2018 |
Torres Miro Ignacio | Administrador Unico | 15/12/2011 | 15/04/2013 |
ACTOS BORME DE GESTIONES CISNEROS SIETE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37852 , F 156, S 8, H M 674184, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37852 , F 156, S 8, H M 674184, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37852 , F 156, S 8, H M 674184, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ DEL CONDE VILCHES Nº18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37852 , F 156, S 8, H M 674184, I/A 2 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 135, S 8, H ML 1848, I/A 5 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-52
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 134, S 8, H ML 1848, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-52
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 134, S 8, H ML 1848, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 134, S 8, H ML 1848, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-52
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 134, S 8, H ML 1848, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-52
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 97 , F 133, S 8, H ML 1848, I/A 3 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-52