GESTIONES CHERMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Condado de Treviño, 33
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIONES CHERMAR SL
CIF B87490991
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 11/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTIONES CHERMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIONES CHERMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Llavallol Maria Paloma | Administrador Unico | 22/02/2016 | 19/11/2021 |
Martin Llavallol Maria Paloma | Liquidador | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
Martinez Cheriguian Joaquin | Apoderado | 22/02/2016 | 19/11/2021 |
ACTOS BORME DE GESTIONES CHERMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 75, S 8, H M 619291, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 75, S 8, H M 619291, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 75, S 8, H M 619291, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 75, S 8, H M 619291, I/A 4 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 20º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 74, S 8, H M 619291, I/A 3 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 73, S 8, H M 619291, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 70, S 8, H M 619291, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28
Dirección:C/ DE CONDADO DE TREVIÑO 33 - 5º A (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/02/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto: Su Actividad principal está enclavada en el Grupo L, CNAE 6832 GESTION Y ADMINISTRACION DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. - La Intermediación en la prestación de servicios relacionados con la gestión de cobros de contratos de alquiler..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34428 , F 70, S 8, H M 619291, I/A 1 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-28