GESTIONA CYC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Ansite, 9
Código Postal 35011
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIONA CYC SL
CIF B76050822
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 10/12/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTIONA CYC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIONA CYC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camejo Rodriguez Ana Maria | Administrador Solidario | 02/02/2016 | 21/06/2021 |
Camejo Rodriguez Ana Maria | Liquidador Solidario | 21/06/2021 | 21/06/2021 |
Castro Ojeda Carmen | Administrador Solidario | 02/02/2016 | 21/06/2021 |
Castro Ojeda Carmen | Liquidador Solidario | 21/06/2021 | 21/06/2021 |
Fernandez Perez Maria Elena | Administrador Unico | 26/08/2011 | 02/02/2016 |
Camejo Rodriguez Ana Maria | Administrador Solidario | 14/05/2010 | 26/08/2011 |
Castro Ojeda Carmen | Administrador Solidario | 14/05/2010 | 26/08/2011 |
ACTOS BORME DE GESTIONA CYC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 4 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 4 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-35
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 4 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 4 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-35
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 3 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 110, S 8, H GC 43216, I/A 2 (26/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-35