GESTIONA 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Escultor Manuel Ribera Girona, 32
Código Postal 03190
Municipio Pilar de la Horadada
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIONA 21 SL
CIF B53437794
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GESTIONA 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIONA 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Carceles Ana Isabel | Administrador Mancomunado | 06/09/2016 | 17/09/2024 |
Ruiz Carceles Ana Isabel | Liquidador Mancomunado | 17/09/2024 | 17/09/2024 |
Samper Albaladejo Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 06/09/2016 | 17/09/2024 |
Samper Albaladejo Maria Isabel | Liquidador | 17/09/2024 | 17/09/2024 |
Conesa Belchi Jose Maria | Administrador Mancomunado | 29/12/2015 | 06/09/2016 |
Ruiz Carceles Ana Isabel | Administrador Mancomunado | 29/12/2015 | 06/09/2016 |
Samper Albaladejo Maria Isabel | Administrador Mancomunado | 29/12/2015 | 06/09/2016 |
Conesa Belchi Jose Maria | Administrador Unico | 29/12/2015 |
ACTOS BORME DE GESTIONA 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 57227, I/A 9 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 57227, I/A 9 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-03
Liquidador
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 57227, I/A 9 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-03
Administrador Mancomunado
Liquidador
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 57227, I/A 9 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-03
- C/ ESCULTOR RIBERA GIRONA, 32 (PILAR DE LA HORADADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2301 , F 75, S 8, H A 57227, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2301 , F 75, S 8, H A 57227, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2301 , F 75, S 8, H A 57227, I/A 7 (06/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-03
- a. Las actividades de provisión de recursos humanos para las empresas de los clientes; b. representar al empleador ante los empleados en cuestiones relativas a nóminas, impuestos y otros asuntos fiscales y de recursos humanos, no siendo en éste último caso responsable ni de dirigir ni de supervisar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2301 , F 75, S 8, H A 57227, I/A 6 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2301 , F 75, S 8, H A 57227, I/A 5 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2301 , F 75, S 8, H A 57227, I/A 5 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-4-03