GESTION Y EXPLOTACION MARITIMA SL - EXTINGUIDA
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Razón Social GESTION Y EXPLOTACION MARITIMA SL
CIF B92768167
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 18/07/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GREAT CARRIBEAN MANAGEMENT SL
VINCULACIONES DE GESTION Y EXPLOTACION MARITIMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION Y EXPLOTACION MARITIMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arroyo Jaime Cristobal | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 06/04/2017 |
Arroyo Jaime Cristobal | Liquidador | 06/04/2017 | 06/04/2017 |
Arroyo Jaime Miguel Salvador | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 06/04/2017 |
GREAT CARRIBEAN MANAGEMENT SL | Socio Unico | 10/03/2017 | 06/04/2017 |
Naranjo Moreno Feliciano Manuel | Administrador Solidario | 27/02/2015 | 06/04/2017 |
Ugetti Luciano | Apoderado | 27/02/2015 | 06/04/2017 |
ARYDI INVERSIONES SL | Presidente | 27/02/2015 | |
ARYDI INVERSIONES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/02/2015 | |
ARYDI INVERSIONES SL | Consejero | 27/02/2015 | |
ARYGO PATRIMONIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 27/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION Y EXPLOTACION MARITIMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 164, S 8, H MA 86510, I/A 6 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 164, S 8, H MA 86510, I/A 6 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 164, S 8, H MA 86510, I/A 6 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 164, S 8, H MA 86510, I/A 6 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 164, S 8, H MA 86510, I/A 5 (10/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 163, S 8, H MA 86510, I/A 4 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29
- La Sociedad tiene por objeto: 1. Gestión y explotación de concesiones administrativas. 2. La promoción y construcción de puertos así como la explotación de los mismos, la gestión y explotación de estaciones de servicios y suministros de carburantes. 3. La construcción en su más amplio sentido, ejecu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 162, S 8, H MA 86510, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 162, S 8, H MA 86510, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 162, S 8, H MA 86510, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4128, L 3039, F 162, S 8, H MA 86510, I/A 3 (27/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-29