GESTION Y ENSEÑANZAS ALMERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tinte, 5
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social GESTION Y ENSEÑANZAS ALMERIA SL
CIF B02510683
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Educación terciaria no universitaria
Fecha de Constitución 01/02/2011
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GESTION Y ENSEÑANZAS ALMERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION Y ENSEÑANZAS ALMERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Martinez Maria Del Pilar | Liquidador Mancomunado | 18/08/2020 | 18/08/2020 |
Alvarez Martinez Maria Del Pilar | Administrador Mancomunado | 31/01/2011 | 18/08/2020 |
Gonzalez Rivera Andres Mateo | Liquidador Mancomunado | 18/08/2020 | 18/08/2020 |
Gonzalez Rivera Andres Mateo | Administrador Mancomunado | 02/05/2012 | 18/08/2020 |
Kurbatova Natalia | Administrador Mancomunado | 31/01/2011 | 02/05/2012 |
ACTOS BORME DE GESTION Y ENSEÑANZAS ALMERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917, L 681, F 149, S 8, H AB 21825, I/A 3 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917, L 681, F 149, S 8, H AB 21825, I/A 3 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-02
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917, L 681, F 149, S 8, H AB 21825, I/A 3 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-02
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 917, L 681, F 149, S 8, H AB 21825, I/A 3 (18/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903, L 667, F 117, S 8, H AB 21825, I/A 2 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903, L 667, F 117, S 8, H AB 21825, I/A 2 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903, L 667, F 116, S 8, H AB 21825, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-02
Dirección:C/ TINTE 5 5 B - CODIGO POSTAL 02001 (ALBACETE)
Comienzo de operaciones:01/02/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) El desarrollo y la enseñanza a todo tipo de alumnos de las actividades propias de las ciencias radiologicas. b) La compraventa de bienes inmuebles, rústicos o urbanos, la promoción y la construcción sobre terrenos propioso cedidos por teceros; gravámenes o enajenación de edificios o pisos, naves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903, L 667, F 116, S 8, H AB 21825, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-02