GESTION Y DESARROLLO LOCAL CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Hermanos Alvarez Quintero, 1
Código Postal 28420
Municipio Galapagar
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION Y DESARROLLO LOCAL CONSULTORES SL
CIF B86376076
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 12/01/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION Y DESARROLLO LOCAL CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION Y DESARROLLO LOCAL CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Moral Fernando | Administrador Unico | 17/05/2012 | 23/01/2015 |
Arias Moral Fernando | Liquidador | 23/01/2015 | 23/01/2015 |
Arias Moral Fernando | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 | 17/05/2012 |
Perez Muñoz Daniel | Administrador Mancomunado | 16/01/2012 | 17/05/2012 |
ACTOS BORME DE GESTION Y DESARROLLO LOCAL CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 94, S 8, H M 531120, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 94, S 8, H M 531120, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 94, S 8, H M 531120, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 94, S 8, H M 531120, I/A 3 (23/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 93, S 8, H M 531120, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 93, S 8, H M 531120, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 93, S 8, H M 531120, I/A 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 92, S 8, H M 531120, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Dirección:C/ HERMANOS ALVAREZ QUINTERO 1 (GALAPAGAR)
Comienzo de operaciones:12/01/12
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS A TRAVES DE LOS CORRESPONDIENTES TITULADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29511 , F 92, S 8, H M 531120, I/A 1 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28