GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES CATALUÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Av Meridiana, 350
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES CATALUÑA SA
CIF A63066468
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/12/2002
Órgano Administración Administrador único
Auditor PRICEWATERHOUSE COOPERS SL
VINCULACIONES DE GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES CATALUÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES CATALUÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Otero Carvajal Eduardo | Liquidador | 11/07/2016 | 11/07/2016 |
Otero Carvajal Eduardo | Administrador Unico | 11/07/2016 | |
Otero Carvajal Eduardo | Administrador Unico | 08/11/2012 | 11/07/2016 |
PRICEWATERHOUSE COOPERS SL | Auditor | 30/10/2009 | 11/07/2016 |
Cirac Ginesta Francisco Javier | Consejero | 08/11/2012 | |
Cirac Ginesta Francisco Javier | Consejero Delegado | 08/11/2012 | |
Gallego Perez Miguel Angel | Secretario | 30/10/2009 | 08/11/2012 |
Gallego Perez Miguel Angel | Consejero | 30/10/2009 | 08/11/2012 |
Otero Carvajal Eduardo | Presidente | 08/11/2012 | |
Otero Carvajal Eduardo | Consejero | 08/11/2012 |
ACTOS BORME DE GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES CATALUÑA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 42, S 8, H B 262361, I/A 9 N (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 43, S 8, H B 262361, I/A 10 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 43, S 8, H B 262361, I/A 10 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 43, S 8, H B 262361, I/A 10 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-08
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35195 , F 161, S 8, H B 262361, I/A 1 N (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTS.4,6,8,9,12,13,14,17,18 Y 19. SUPRESION ARTS.20,21 Y 22. RENUMERACION ARTS.23,24 Y 25,QUE PASAN A SER LOS ARTS.20,21 Y 22:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 41, S 8, H B 262361, I/A 9 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 41, S 8, H B 262361, I/A 9 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 41, S 8, H B 262361, I/A 9 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08