GESTION SOLAR SANTA FE SL - EXTINGUIDA
Razón Social GESTION SOLAR SANTA FE SL
CIF B18936989
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 13/05/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION SOLAR SANTA FE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION SOLAR SANTA FE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fiñana Vilches Daniel | Liquidador | 11/05/2017 | 11/05/2017 |
GESTION ARROENERGIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
GESTION ARROENERGIA SL | Consejero | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
INVERSIONES GRANADINAS D. M. SL | Presidente | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
INVERSIONES GRANADINAS D. M. SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
INVERSIONES GRANADINAS D. M. SL | Consejero | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL | Consejero | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
NUEVAS INVERSIONES PEJISA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
NUEVAS INVERSIONES PEJISA SL | Consejero | 17/06/2010 | 11/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION SOLAR SANTA FE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 11, S 8, H GR 38325, I/A 2 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 11, S 8, H GR 38325, I/A 2 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 11, S 8, H GR 38325, I/A 2 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 11, S 8, H GR 38325, I/A 2 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-240-18
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 10, S 8, H GR 38325, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-18
Dirección:AVDA DE ANDALUCIA S/N - P-30, LOCAL 10, -EDIFICIO (GRANADA)
Comienzo de operaciones:13/05/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Gestión,administración de una forma integral,en todos los ámbitos empresariales,mercantiles,jurisdiccionales de la construcción,posterior funcionamiento de un parque solar destinado a la producción de energía solar destinadoa la produccion de energía solar,sito en la poblacion de Chauchina,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 10, S 8, H GR 38325, I/A 1 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-18