GESTION RIA DEL CARMEN SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA JUAN CARLOS I, CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS
Municipio Camargo
Provincia Cantabria
Razón Social GESTION RIA DEL CARMEN SL
CIF B39704937
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 17/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION RIA DEL CARMEN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION RIA DEL CARMEN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tofiño Figueras Francisco | Administrador Unico | 13/04/2009 | 26/01/2017 |
Tofiño Figueras Francisco | Liquidador Unico | 26/01/2017 | 26/01/2017 |
Tofiño Gonzalez Monica | Apoderado | 13/04/2009 | 26/01/2017 |
ACTOS BORME DE GESTION RIA DEL CARMEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 42, S 8, H S 20902, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 42, S 8, H S 20902, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 42, S 8, H S 20902, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 42, S 8, H S 20902, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 42, S 8, H S 20902, I/A 3 (26/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-217-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-177-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 38, S 8, H S 20902, I/A 2 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 34, S 8, H S 20902, I/A 1 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-39
Dirección:AVDA JUAN CARLOS I, CENTRO COMERCIAL Y DE OFICINAS (CAMARGO)
Comienzo de operaciones:17/03/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de limpieza, mantenimiento, vigilancia, conserjería y otros servicios comunes para edificios, comunidades, centros comerciales, locales comerciales, urbanizaciones, entidades locales, administrativas y cualquier otra persona física o jurídica, por cuenta propia o mediante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967 , F 34, S 8, H S 20902, I/A 1 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-76-39