GESTION RESONANCIAS ABIERTAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GESTION RESONANCIAS ABIERTAS SL
CIF B83769943
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario VIVO DIAGNOSTICO SL
VINCULACIONES DE GESTION RESONANCIAS ABIERTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION RESONANCIAS ABIERTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brihuega Moreno Oscar | Administrador Solidario | 01/02/2021 | 07/09/2022 |
Lopez Parrilla Pilar | Apoderado | 04/06/2021 | 07/09/2022 |
Rodriguez Urcelay Eduardo | Apoderado | 04/06/2021 | 07/09/2022 |
Umbert Cantalapiedra Manuel | Administrador Solidario | 01/02/2021 | 07/09/2022 |
VIVO DIAGNOSTICO SL | Socio Unico | 01/02/2021 | 07/09/2022 |
Baldacchino Veses Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 01/02/2021 | |
Centenera Centenera Maria Belen | Administrador Mancomunado | 01/02/2021 | |
Orduña Calleja Alicia | Administrador Mancomunado | 01/02/2021 |
ACTOS BORME DE GESTION RESONANCIAS ABIERTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 144, S 8, H M 342388, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 144, S 8, H M 342388, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 143, S 8, H M 342388, I/A 3 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 143, S 8, H M 342388, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 143, S 8, H M 342388, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 143, S 8, H M 342388, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19500 , F 143, S 8, H M 342388, I/A 2 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-25-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-66-28