GESTION PREVENTIVA SL - EXTINGUIDA
Municipio Viladecans
Provincia Barcelona
Razón Social GESTION PREVENTIVA SL
CIF B25449430
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Marsiñach Tirvio Domenec
VINCULACIONES DE GESTION PREVENTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION PREVENTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esquius Gimenez Luis | Apoderado Solidario | 06/06/2018 | 15/01/2020 |
Hierro Torne Ivan | Apoderado | 15/01/2020 | |
Marsiñach Tirvio Domenec | Administrador Unico | 16/01/2018 | 15/01/2020 |
Navajas Lopera Maria Pilar | Apoderado Solidario | 03/06/2016 | 15/01/2020 |
Velasco Dobaño Jordi | Apoderado Solidario | 06/06/2018 | 15/01/2020 |
Martinez Serrano Victor Manuel | Administrador Unico | 15/02/2016 | 16/01/2018 |
Garralaga Molina Maria Mercedes | Administrador | 15/02/2016 | |
Hierro Valcarcel Rafael | Administrador | 04/02/2014 |
ACTOS BORME DE GESTION PREVENTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 217, S 8, H B 235944, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 217, S 8, H B 235944, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: GABINETE SERVICIOS MEDICOS DE EMPRESA Y PREVENCION S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 217, S 8, H B 235944, I/A 15 (02/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 216, S 8, H B 235944, I/A 14 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 215, S 8, H B 235944, I/A 13 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 215, S 8, H B 235944, I/A 12 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 215, S 8, H B 235944, I/A 12 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 215, S 8, H B 235944, I/A 11 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-111-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 215, S 8, H B 235944, I/A 10 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33737 , F 215, S 8, H B 235944, I/A 10 (15/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-34-08