GESTION INMOBILIARIA SORIANO Y PASTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alfonso El Sabio, 53
Código Postal 03690
Municipio San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION INMOBILIARIA SORIANO Y PASTOR SL
CIF B54810726
Capital Social 3818902.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 01/10/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTION INMOBILIARIA SORIANO Y PASTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION INMOBILIARIA SORIANO Y PASTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Soriano Pastor Alvaro | Administrador Solidario | 22/04/2020 | 21/01/2022 |
Soriano Pastor Jose Ignacio | Administrador Solidario | 22/04/2020 | 21/01/2022 |
Soriano Pastor Jose Ignacio | Administrador Unico | 15/11/2018 | 22/04/2020 |
Soriano Esquerdo Ignacio | Administrador Unico | 30/09/2014 | 15/11/2018 |
ACTOS BORME DE GESTION INMOBILIARIA SORIANO Y PASTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 4 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 3 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 3 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 3 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-88-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 2 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 16, S 8, H A 141722, I/A 2 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 14, S 8, H A 141722, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03
Dirección:C/ ALFONSO EL SABIO 53 BAJO - LOCAL 2 (SAN VICENTE DEL RASPEIG)
Comienzo de operaciones:01/10/14
Capital:3.818.902,00 Euros
Objeto social:Arrendamiento de locales comerciales y naves industriales, de plazas de garaje, y en general, de inmuebles no destinados a vivienda. Queda excluido del objeto social el arrendamiento de inmuebles para uso de vivienda. Promoción de suelo y edificaciones. Compraventa de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3804 , F 14, S 8, H A 141722, I/A 1 (30/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-03