GESTION INMOBILIARIA INVERSIONES PINOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Obanos, 6
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION INMOBILIARIA INVERSIONES PINOS SL
CIF B84799808
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/08/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION INMOBILIARIA INVERSIONES PINOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION INMOBILIARIA INVERSIONES PINOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Montes Leonardo | Administrador Unico | 25/07/2019 | 26/09/2023 |
Delgado Montes Leonardo | Liquidador | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
Delgado Montes Leonardo | Apoderado | 26/09/2023 | |
Delgado Montes Jose Manuel | Administrador Unico | 23/11/2018 | 25/07/2019 |
Delgado Diez Paula | Administrador Unico | 18/11/2013 | 23/11/2018 |
Delgado Montes Leonardo | Administrador Unico | 10/12/2009 | 18/11/2013 |
Diez Alvarez Maria Isabel | Administrador Unico | 10/12/2009 |
ACTOS BORME DE GESTION INMOBILIARIA INVERSIONES PINOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 14, S 8, H M 414013, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 14, S 8, H M 414013, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 14, S 8, H M 414013, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 14, S 8, H M 414013, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 14, S 8, H M 414013, I/A 10 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 13, S 8, H M 414013, I/A 9 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 13, S 8, H M 414013, I/A 9 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 13, S 8, H M 414013, I/A 8 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 13, S 8, H M 414013, I/A 8 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23103 , F 13, S 8, H M 414013, I/A 7 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-226-28