GESTION INMOBILIARIA CARNOTA SL - EXTINGUIDA
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social GESTION INMOBILIARIA CARNOTA SL
CIF B15744469
Capital Social 2727241.84 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTION INMOBILIARIA CARNOTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION INMOBILIARIA CARNOTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A3M AUDITORES&CONSULTORES DEL NOROESTE SL | Auditor | 06/08/2020 | 18/11/2021 |
Corral Rodriguez Maria Luisa | Administrador Solidario | 08/11/2016 | 18/11/2021 |
Lopez Carnota Jose | Administrador Solidario | 08/11/2016 | 18/11/2021 |
Corral Rodriguez Maria Luisa | Administrador Mancomunado | 08/11/2016 | |
Lopez Carnota Jose | Administrador Mancomunado | 08/11/2016 |
ACTOS BORME DE GESTION INMOBILIARIA CARNOTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 55, S 8, H C 24841, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-15
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 55, S 8, H C 24841, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 55, S 8, H C 24841, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 55, S 8, H C 24841, I/A 10 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 55, S 8, H C 24841, I/A 9 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 55, S 8, H C 24841, I/A 8 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-156-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios. Como consecuencia del acuerdo del Ayuntamiento de A Coruña de 7 de septiembre de 2009, la nueva denominación del domicilio social es AVENIDA FERROCARRIL, número 74
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 54, S 8, H C 24841, I/A 7 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-15
- Otras modificaciones estatutarias: 6.- Relativo a la "transmisión de participaciones sociales". 13.- Relativo a la administración social, en cuanto a la retribución retribución de los administradores. 17.- Relativo a la separación voluntaria del socio. 4.- Relativo al domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 54, S 8, H C 24841, I/A 7 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 54, S 8, H C 24841, I/A 7 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 54, S 8, H C 24841, I/A 7 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-15