GESTION INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Esquerdo, 102
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SL
CIF B79435095
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTION INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guardiola Reina Ana Maria | Administrador Solidario | 22/12/2010 | 24/01/2017 |
Guardiola Reina Ana Maria | Apoderado | 15/01/2009 | 24/01/2017 |
Guardiola Reina Ana Maria | Liquidador Solidario | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
Guardiola Reina Carlos | Administrador Solidario | 22/12/2010 | 24/01/2017 |
Guardiola Reina Carlos Antonio | Apoderado | 23/04/2009 | 24/01/2017 |
Guardiola Reina Carlos Antonio | Liquidador Solidario | 24/01/2017 | 24/01/2017 |
Guardiola Reina David | Apoderado | 06/03/2014 | |
Guardiola Reina Ana Maria | Secretario | 27/04/2009 | 22/12/2010 |
Guardiola Reina Ana Maria | Consejero | 27/04/2009 | 22/12/2010 |
Guardiola Reina Carlos Antonio | Consejero | 27/04/2009 | 22/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION INDUSTRIAL E INMOBILIARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 35, S 8, H M 3190, I/A 13 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 35, S 8, H M 3190, I/A 13 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 35, S 8, H M 3190, I/A 13 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 35, S 8, H M 3190, I/A 13 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 34, S 8, H M 3190, I/A 12 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 34, S 8, H M 3190, I/A 11 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 34, S 8, H M 3190, I/A 10 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 34, S 8, H M 3190, I/A 10 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26635 , F 34, S 8, H M 3190, I/A 10 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28