GESTION HIPOTECARIA SIERRA NORTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuenlabrada, 39
Código Postal 28921
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION HIPOTECARIA SIERRA NORTE SL
CIF B84281252
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/03/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTION HIPOTECARIA SIERRA NORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION HIPOTECARIA SIERRA NORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcala Marcos Angel | Administrador Solidario | 23/06/2014 | 28/10/2022 |
Canovas Ripoll Tomas | Apoderado Solidario | 19/10/2018 | 28/10/2022 |
Garcia Del Molino Sergio | Administrador Solidario | 28/10/2022 | |
Garcia Del Molino Sergio | Liquidador | 28/10/2022 | 28/10/2022 |
Montero Castillo Leticia | Apoderado Solidario | 19/10/2018 | 28/10/2022 |
Picazo Aragon Javier | Administrador Solidario | 23/06/2014 |
ACTOS BORME DE GESTION HIPOTECARIA SIERRA NORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 122, S 8, H M 374865, I/A 6 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 122, S 8, H M 374865, I/A 6 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 122, S 8, H M 374865, I/A 6 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 122, S 8, H M 374865, I/A 6 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-28
- C/ FUENLABRADA 39 - LOCAL 3 (ALCORCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 122, S 8, H M 374865, I/A 5 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 121, S 8, H M 374865, I/A 4 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-28
- PLAZA DE LA CONSTITUCION NUMERO 8, 1º-B (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 121, S 8, H M 374865, I/A 3 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 2º. Domicilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 121, S 8, H M 374865, I/A 3 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 121, S 8, H M 374865, I/A 3 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21116 , F 121, S 8, H M 374865, I/A 3 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28