GESTION GLOBAL PATRIMONIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Perez Zuñiga, 38
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION GLOBAL PATRIMONIAL SL
CIF B85933851
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 07/04/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION GLOBAL PATRIMONIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION GLOBAL PATRIMONIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ruiz Pozanco Antonio | Liquidador | 16/12/2014 | 07/08/2015 |
Celades Lopez Alberto | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Celades Lopez Alberto | Secretario | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Celades Lopez Alberto | Consejero | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Gomero Vaquero Paul | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Gomero Vaquero Paul | Consejero | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Lopetegui Agote Julian | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Lopetegui Agote Julian | Consejero | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Ruiz Pozanco Antonio | Consejero Delegado Solidario | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
Ruiz Pozanco Antonio | Presidente | 26/04/2010 | 16/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION GLOBAL PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 99, S 8, H M 498948, I/A 3 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 99, S 8, H M 498948, I/A 2 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 99, S 8, H M 498948, I/A 2 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 99, S 8, H M 498948, I/A 2 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
- LIMITADAS LAS FACULTADES DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS, DON ALBERTO CELADES LOPEZ, DON JULIAN LOPETEGUI AGOTE, DON PAUL GOMERO VAQUERO Y DON ANTONIO RUIZ POZANCO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 97, S 8, H M 498948, I/A 1 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 97, S 8, H M 498948, I/A 1 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28
Dirección:C/ JUAN PEREZ ZUÑIGA, 38 (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/04/10
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:ACTUAR HABITUALMENTE EN LA NEGOCIACION O FORMALIZACION DE OPERACIONES TIPICAS DE LA ACTIVIDAD DE UNA ENTIDAD DE CREDITO EN NOMBRE Y POR CUENTA DE ESTA,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27686 , F 97, S 8, H M 498948, I/A 1 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-28