GESTION ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES SA - EXTINGUIDA
Razón Social GESTION ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES SA
CIF A82411125
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Página Web www.geinsamad.com
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GESTION ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Avello Antonio | Representante | 10/12/2010 | |
Alfonso Avello Antonio Jose | Apoderado | 10/03/2010 | 10/12/2010 |
Alfonso Avello Antonio Jose | Representante | 27/04/2010 | 10/12/2010 |
Cano Marcos Jose Maria | Apoderado | 10/03/2009 | 10/12/2010 |
Crespo Izquierdo Miguel | Representante | 10/12/2010 | |
De Mora Exposito Jose Manuel | Apoderado | 14/04/2009 | 10/12/2010 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/02/2010 | 10/12/2010 |
EUROPEA DE GESTION SA | Presidente | 10/12/2010 | |
EUROPEA DE GESTION SA | Consejero | 10/12/2010 | |
Fermin De Mora Raquel | Apoderado | 01/10/2010 | 10/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 153, S 8, H M 239284, I/A 41 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 153, S 8, H M 239284, I/A 41 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 153, S 8, H M 239284, I/A 41 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14469 , F 153, S 8, H M 239284, I/A 40 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14469 , F 152, S 8, H M 239284, I/A 39 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 152, S 8, H M 239284, I/A 38 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 152, S 8, H M 239284, I/A 38 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-86-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 152, S 8, H M 239284, I/A 37 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25795 , F 150, S 8, H M 239284, I/A 36 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-28