GESTION ELABORACION Y SERVICIOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GESTION ELABORACION Y SERVICIOS SA
CIF A59574434
Capital Social 84140.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Página Web www.barrufetgroup.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor DINAMIC AUDITORS SLP
VINCULACIONES DE GESTION ELABORACION Y SERVICIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION ELABORACION Y SERVICIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrufet Montblanch Higinio | Liquidador | 22/09/2020 | 22/09/2020 |
Barrufet Montblanch Higinio | Administrador Unico | 16/01/2017 | 22/09/2020 |
Barrufet Torner Albert | Apoderado Solidario | 23/01/2018 | 22/09/2020 |
Barrufet Torner Cristina | Apoderado Solidario | 23/01/2018 | 22/09/2020 |
Delshorts Filomeno Francisco Javier | Apoderado | 01/03/2013 | 22/09/2020 |
DINAMIC AUDITORS SLP | Auditor | 17/11/2017 | 22/09/2020 |
Barrufet Montblanch Higinio | Administrador Unico | 23/04/2012 | 16/01/2017 |
Barrufet Montblanch Higinio | Administrador Solidario | 19/04/2011 | 23/04/2012 |
Barrufet Montblanch Jordi | Administrador Solidario | 19/04/2011 | 23/04/2012 |
ACTOS BORME DE GESTION ELABORACION Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46280 , F 61, S 8, H B 12796, I/A 17 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46280 , F 61, S 8, H B 12796, I/A 17 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46280 , F 61, S 8, H B 12796, I/A 17 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 191, S 8, H B 12796, I/A 16 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-22-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 191, S 8, H B 12796, I/A 15 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 191, S 8, H B 12796, I/A 14 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 190, S 8, H B 12796, I/A 13 (01/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-08
Capital Anterior: | 120.200,00 | Euros |
Disminución de capital | 36.060,00 | Euros |
Capital Actual: | 84.140,00 | Euros |
Porcentaje: | 30,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 189, S 8, H B 12796, I/A 12 (06/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTS.9,21:MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 188, S 8, H B 12796, I/A 11 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20877 , F 188, S 8, H B 12796, I/A 11 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-08