GESTION E INVERSIONES JORBA-OMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Vidreres, 10
Código Postal 17310
Municipio Lloret de Mar
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION E INVERSIONES JORBA-OMS SL
CIF B66508193
Capital Social 9000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/03/2015
Nombres Anteriores
- REAL ESTATE ASLEY ASOCIADOS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION E INVERSIONES JORBA-OMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION E INVERSIONES JORBA-OMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carlos Jorba Gomara | Administrador Unico | 03/12/2020 | |
Carlos Jorba Gomara | Liquidador | 03/12/2020 | 03/12/2020 |
Jorba Gomara Carlos | Administrador Unico | 08/01/2018 | 03/12/2020 |
Gomez Sarria Avelino | Administrador Solidario | 08/04/2015 | 08/01/2018 |
Jorba Gomara Carlos | Administrador Solidario | 08/04/2015 | 08/01/2018 |
Martinez Garcia Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/04/2015 | 08/01/2018 |
ACTOS BORME DE GESTION E INVERSIONES JORBA-OMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 3, S 8, H GI 63442, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 3, S 8, H GI 63442, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 3, S 8, H GI 63442, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 3, S 8, H GI 63442, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 3, S 8, H GI 63442, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-17
Capital Anterior: | 4.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 2, S 8, H GI 63442, I/A 4 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-17
- AVDA VIDRERES 10 (LLORET DE MAR)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3189 , F 2, S 8, H GI 63442, I/A 3 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-17
Empresa: REAL ESTATE ASLEY ASOCIADOS SL
- AMPLIAR A:EL ASESORAMIENTO CONTABLE,FISCAL Y LABORAL DE TODO DE EMPRESAS Y PARTICULARES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 82, S 8, H B 465640, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: REAL ESTATE ASLEY ASOCIADOS SL
- GESTION E INVERSIONES JORBA-OMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 82, S 8, H B 465640, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08
Empresa: REAL ESTATE ASLEY ASOCIADOS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44760 , F 82, S 8, H B 465640, I/A 2 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-08