GESTION E INGENIERIA SAVIR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serramagna, 20
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION E INGENIERIA SAVIR SL
CIF B82073628
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Roblin Neveu Martina
VINCULACIONES DE GESTION E INGENIERIA SAVIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION E INGENIERIA SAVIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roblin Neveu Martina | Socio Unico | 20/08/2013 | 11/02/2021 |
Roblin Neveu Martina | Administrador Unico | 23/08/2013 | 11/02/2021 |
Roblin Neveu Martina | Liquidador | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Rivas Conti Salvador | Administrador Unico | 23/08/2013 | |
Rivas Roblin Ana Isabel | Apoderado | 23/08/2013 | |
Rivas Roblin Salvador | Apoderado | 25/06/2013 | 23/08/2013 |
Rivas Roblin Salvador | Apoderado | 23/08/2013 | |
Roblin Neveu Martina | Apoderado | 23/08/2013 |
ACTOS BORME DE GESTION E INGENIERIA SAVIR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 13 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 218, S 8, H M 216520, I/A 11 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 217, S 8, H M 216520, I/A 10 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13360 , F 216, S 8, H M 216520, I/A 9 (25/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28