GESTION DELEGADA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caleruega, 51
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION DELEGADA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL
CIF B86158417
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 01/03/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION DELEGADA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DELEGADA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ocaña Carreño Julian | Administrador Unico | 08/11/2011 | 14/05/2021 |
Ocaña Carreño Julian | Liquidador | 14/05/2021 | 14/05/2021 |
Ojea Yañez Esther Maria | Apoderado | 10/11/2011 | 14/05/2021 |
Ocaña Carreño Julian | Administrador Solidario | 04/10/2011 | 08/11/2011 |
Ojea Yañez Maria Esther | Administrador Solidario | 04/10/2011 | 08/11/2011 |
Ojea Yañez Maria Esther | Administrador Unico | 11/03/2011 | 04/10/2011 |
ACTOS BORME DE GESTION DELEGADA DE TECNICAS CONSTRUCTIVAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 24, S 8, H M 515531, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 24, S 8, H M 515531, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 24, S 8, H M 515531, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 24, S 8, H M 515531, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 24, S 8, H M 515531, I/A 5 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 22, S 8, H M 515531, I/A 4 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 22, S 8, H M 515531, I/A 3 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 22, S 8, H M 515531, I/A 3 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 22, S 8, H M 515531, I/A 3 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28628 , F 22, S 8, H M 515531, I/A 2 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-28