GESTION DE REDES PERICIALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Moratalaz, 191
Código Postal 28030
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION DE REDES PERICIALES SA
CIF A84649318
Capital Social 96320.0 Euros
Actividad Evaluación de riesgos y daños
Fecha de Constitución 10/03/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION DE REDES PERICIALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE REDES PERICIALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Martinez Josu | Apoderado | 07/08/2014 | 11/01/2017 |
Muñoz Echeverria Fernando | Liquidador | 07/04/2016 | 11/01/2017 |
Calzado Pujol Santiago | Consejero | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Lopez Rouco Juan Angel | Consejero | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Martinez Martinez Josu | Secretario | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Martinez Martinez Josu | Consejero | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Moyano Lopez Alfonso | Consejero | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Muñoz Echevarria Fernando | Presidente | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Muñoz Echevarria Fernando | Consejero Delegado | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
Muñoz Echevarria Fernando | Consejero | 12/07/2011 | 07/04/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE REDES PERICIALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 21, S 8, H M 406619, I/A 6 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 21, S 8, H M 406619, I/A 6 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 15, S 8, H M 406619, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 15, S 8, H M 406619, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 15, S 8, H M 406619, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 15, S 8, H M 406619, I/A 4 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 14, S 8, H M 406619, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22727 , F 14, S 8, H M 406619, I/A 3 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-214-28