GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sor Valentina Miron, 41
Código Postal 10600
Municipio Plasencia
Provincia Cáceres
Razón Social GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
CIF B10220960
Actividad Silvicultura y otras actividades forestales
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA SA | Administrador Unico | 20/02/2009 | 03/07/2014 |
Lopez Carpintero Jose Luis | Apoderado | 13/10/2010 | 03/07/2014 |
Muñoz Nuñez Ana | Apoderado Solidario | 15/01/2010 | 03/07/2014 |
Pedrero Garrido Juan Ruben | Apoderado Solidario | 15/01/2010 | 03/07/2014 |
Perez Gonzalez Ana Flor | Apoderado Solidario | 15/01/2010 | 03/07/2014 |
ACTOS BORME DE GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 22 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Nif:B10220960
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:DON JOSE LOZANO DIAZ
Fecha de Resolución:14/05/2014
Número Procedimiento Concursal:347/2014
Datos Registrales:
Tomo:
696
Libro:
524
Folio:
222
Hoja:
8-4773
Inscripción:
22
Fecha Inscripción03/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 22 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Nif:B10220960
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:DON JOSE LOZANO DIAZ
Fecha de Resolución:14/05/2014
Número Procedimiento Concursal:347/2014
Datos Registrales:
Tomo:
696
Libro:
524
Folio:
222
Hoja:
8-4773
Inscripción:
22
Fecha Inscripción03/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 22 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-10
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTION DE RECURSOS Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Nif:B10220960
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE 1& INSTANCIA E INSTRUCCION Nº1 DE CACERES
Número:1
Juez / Ponente:DON JOSE LOZANO DIAZ
Fecha de Resolución:14/05/2014
Número Procedimiento Concursal:347/2014
Datos Registrales:
Tomo:
696
Libro:
524
Folio:
222
Hoja:
8-4773
Inscripción:
22
Fecha Inscripción03/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Caceres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 22 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 22 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-10
- Revocacion de don Manuel Alonso Jiménez como representante persona física del administrador unico "Grupo Empresarial Magenta SA", nombrando nuevo representante a don Juan Manzano Díaz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 21 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-10
- Cesar a don José María Paredes García y nombrar a don Manuel Alonso Jiménez, como representante de Grupo Empresarial Magenta SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 222, S 8, H CC 4773, I/A 20 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-10
- C/ SOR VALENTINA MIRON 41 (PLASENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 221, S 8, H CC 4773, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-10
- La redacción, estudio, cálculo, confección y dirección de proyectos de cualquier obra civil, su ejecución, realización y contratación para cualesquiera administradores públicas o particulares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 696, L 524, F 221, S 8, H CC 4773, I/A 19 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-10