GESTION DE PROYECTOS NAVALES XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Praza Francisco Fernandez del Riego, 7
Código Postal 36203
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION DE PROYECTOS NAVALES XXI SL
CIF B36983898
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION DE PROYECTOS NAVALES XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE PROYECTOS NAVALES XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Apoderado | 12/11/2009 | 12/02/2016 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Liquidador Unico | 06/05/2013 | 12/02/2016 |
Gorriño-beascoa Rodriguez Joseba- Andoni | Secretario | 28/10/2011 | 06/05/2013 |
Gorriño-beascoa Rodriguez Joseba- Andoni | Consejero | 28/10/2011 | 06/05/2013 |
Vazquez Comesaña Javier | Consejero | 28/10/2011 | 06/05/2013 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Presidente | 28/10/2011 | 06/05/2013 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Consejero Delegado | 28/10/2011 | 06/05/2013 |
Vilariño Bernardez Maria Nieves | Consejero | 28/10/2011 | 06/05/2013 |
Motrico Incio Roberto Maria | Administrador Unico | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE GESTION DE PROYECTOS NAVALES XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 7 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-36
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 7 (12/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-36
- PLAZA FRANCISCO FERNANDEZ DEL RIEGO 7 6º B (VIGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 6 (01/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 5 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-36
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 5 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-36
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 5 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 92, S 8, H PO 42452, I/A 5 (06/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-89-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 91, S 8, H PO 42452, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-36
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 91, S 8, H PO 42452, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3304, L 3304, F 91, S 8, H PO 42452, I/A 4 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-214-36