GESTION DE PATRIMONIOS E INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 67
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION DE PATRIMONIOS E INVERSIONES SA
CIF A84180504
Capital Social 3076491.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 01/12/2004
Órgano Administración Administrador único
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE GESTION DE PATRIMONIOS E INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE PATRIMONIOS E INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aumente Merino Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 11/08/2014 |
Boada Bravo Jose | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 11/08/2014 |
De Miguel Sanchez Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 11/08/2014 |
Dominguez Mesa Jose Manuel | Liquidador Mancomunado | 26/02/2014 | 11/08/2014 |
Dominguez Mesa Jose Manuel | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/06/2012 | 11/08/2014 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 24/07/2009 | 11/08/2014 |
Hernando Diaz Ambrona Francisco | Liquidador Mancomunado | 26/02/2014 | 11/08/2014 |
Lara Martin Francisco J | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 11/08/2014 |
Martin Garrido Jesus Maria | Apoderado | 25/05/2012 | 11/08/2014 |
Martin Garrido Jesus Maria | Apoderado Mancomunado | 01/06/2012 | 11/08/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE PATRIMONIOS E INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 78, S 8, H M 368753, I/A 26 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 78, S 8, H M 368753, I/A 25 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 78, S 8, H M 368753, I/A 25 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 78, S 8, H M 368753, I/A 25 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 78, S 8, H M 368753, I/A 24 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 167, S 8, H M 368753, I/A 23 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 167, S 8, H M 368753, I/A 22 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 166, S 8, H M 368753, I/A 21 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 165, S 8, H M 368753, I/A 20 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26891 , F 163, S 8, H M 368753, I/A 19 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28