GESTION DE MARCAS AUDIOVISUALES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Gran Via, 32
Código Postal 28013
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION DE MARCAS AUDIOVISUALES SA
CIF A08947434
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Página Web www.horus.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL
VINCULACIONES DE GESTION DE MARCAS AUDIOVISUALES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE MARCAS AUDIOVISUALES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Giner Federico | Apoderado | 24/06/2015 | 24/08/2018 |
Cardo Soria Andres Ricardo | Administrador Solidario | 05/01/2015 | 24/08/2018 |
Gomez Bravo Jose-manuel | Apoderado | 24/08/2018 | |
Jimenez Navas Vicente | Administrador Solidario | 17/06/2015 | 24/08/2018 |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | Socio Unico | 05/08/2015 | 24/08/2018 |
Velez Santiago Francisco | Apoderado | 24/06/2015 | 24/08/2018 |
Villanueva Rodriguez Salvador | Apoderado | 24/06/2015 | 24/08/2018 |
Blanco Giner Federico | Apoderado | 22/10/2014 | 24/06/2015 |
Villanueva Rodriguez Salvador | Apoderado | 31/01/2013 | 24/06/2015 |
Nieto Molina Alejandro | Administrador Solidario | 13/02/2015 | 17/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE MARCAS AUDIOVISUALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 28 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 28 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 28 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
- ES ABSORBIDA POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN MADRID DENOMINADA " SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUCION SL "
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 28 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 28 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 28 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-173-28
- Don Andrés Ricardo Cardó Soria ha adquirido la nacionalidad española y se le ha asignado un número de DNI español.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20320 , F 51, S 8, H M 359259, I/A 21M (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 29, S 8, H M 359259, I/A 27 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 27, S 8, H M 359259, I/A 26 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33517 , F 27, S 8, H M 359259, I/A 26 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-28