GESTION DE INICIATIVAS RIOJANAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Villanueva, 9
Código Postal 26001
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Razón Social GESTION DE INICIATIVAS RIOJANAS SA
CIF A26258293
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Propietario BANKIA SA
VINCULACIONES DE GESTION DE INICIATIVAS RIOJANAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE INICIATIVAS RIOJANAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA SA | Socio Unico | 20/02/2013 | 18/09/2014 |
Beteta Robles Valentin | Administrador Unico | 03/04/2014 | 18/09/2014 |
Beteta Robles Valentin | Liquidador | 18/09/2014 | 18/09/2014 |
Chozas Pedrero Juan | Apoderado Solidario | 07/01/2014 | 18/09/2014 |
Mateo Ercilla Luz Marina | Apoderado Solidario | 07/01/2014 | 18/09/2014 |
Redondo Hernandez Arturo | Apoderado Solidario | 03/04/2014 | 18/09/2014 |
Sagardoy Briones Luisa | Apoderado Solidario | 03/04/2014 | 18/09/2014 |
Valls Alguacil Francisco | Apoderado Solidario | 03/04/2014 | 18/09/2014 |
Perez Bobadilla Jesus | Administrador Solidario | 15/01/2013 | 03/04/2014 |
Pozo Lozano Manuel | Administrador Solidario | 15/01/2013 | 03/04/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE INICIATIVAS RIOJANAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 19 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 19 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-26
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 19 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 19 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 18 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del artículo 10º de los estatutos sociales relativo a la administración y representación de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 17 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 17 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 143, S 8, H LO 5292, I/A 17 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 142, S 8, H LO 5292, I/A 16 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-26
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 437 , F 142, S 8, H LO 5292, I/A 15 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-26