GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Vial
Código Postal 39009
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA SL
CIF B39636675
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/07/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Saenz De Buruaga Maria Jose
VINCULACIONES DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bulnes Pelaez Jesus | Apoderado | 13/04/2009 | 29/11/2012 |
Bulnes Pelaez Jesus | Apoderado | 03/12/2009 | 29/11/2012 |
De Cossio Jimenez Jose Santiago | Consejero | 31/01/2012 | 29/11/2012 |
Gomez Del Rio Begoña | Consejero | 31/01/2012 | 29/11/2012 |
Leon Rodriguez Carlos | Consejero | 31/01/2012 | 29/11/2012 |
Saenz De Buruaga Maria Jose | Presidente | 31/01/2012 | 29/11/2012 |
Saenz De Buruaga Maria Jose | Consejero | 31/01/2012 | 29/11/2012 |
Ostolaza Osa Jose Maria | Consejero | 16/03/2009 | 31/01/2012 |
Reguera Andres Maria Cruz Gemma | Consejero | 31/01/2012 | |
Truan Silva Luis Maria | Presidente | 16/03/2009 | 31/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS DE CANTABRIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 171, S 8, H S 17895, I/A 17 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 171, S 8, H S 17895, I/A 17 (29/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-39
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 171, S 8, H S 17895, I/A 16 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-39
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 171, S 8, H S 17895, I/A 16 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2012-2-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-25-39
- C/ FEDERICO VIAL (SANTANDER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 171, S 8, H S 17895, I/A 15 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-39
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 1 de los estatutos sociales en cuanto a que la sociedad es un medio propio y servicio técnico de la Administración regional y de los poderes adjudicadores de ésta, por lo que a efectos contractuales sus relaciones con los citados poderes tiene naturaleza instrumental no Modificado el artículo 6 de los estatutos sociales en cuanto a que el régimen de la transmisión de las participacionessociales será el establecido por la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que se aplicará a todas las participaciones. La transmisión de las participaciones sociales, en
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 170, S 8, H S 17895, I/A 14 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 170, S 8, H S 17895, I/A 13 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 170, S 8, H S 17895, I/A 12 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-39