GESTION DE INFRAESTRUCTURAS CANARIAS SA - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social GESTION DE INFRAESTRUCTURAS CANARIAS SA
CIF A38632022
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS CANARIAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS CANARIAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brier Cologan Jose Conrado | MiemComDirec | 01/08/2017 | |
De La Fuente De La Morena German | Apoderado | 17/05/2012 | 01/08/2017 |
Garcia Rodriguez Eduardo | Consejero | 05/01/2012 | 01/08/2017 |
Hernandez Hernandez Maria Del Carmen | Presidente | 05/01/2012 | 01/08/2017 |
Hernandez Hernandez Maria Del Carmen | Consejero | 05/01/2012 | 01/08/2017 |
Hernandez Hernandez Maria Del Carmen | MiemComDirec | 01/08/2017 | |
Hernandez Hernandez Maria Del Carmen | Liquidador Mancomunado | 01/08/2017 | 01/08/2017 |
Herrero Meseguer Rafael | Consejero | 05/01/2012 | 01/08/2017 |
Herrero Meseguer Rafael | Secretario | 05/01/2012 | 01/08/2017 |
Herrero Meseguer Rafael | MiemComDirec | 01/08/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS CANARIAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 11 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 11 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 11 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Consejero
Liquidador Mancomunado
MiemComDirec
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 11 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-38
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 10 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 10 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 133, S 8, H TF 26617, I/A 10 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2012)
CVE: BORME-B-2012-110-38
- Se cometió un error en la letra del CIF, siendo la correcta la letra "A"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 125, S 8, H TF 26617, I/A 1 (20/08/2001)
CVE: BORME-A-2012-110-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2207 , F 132, S 8, H TF 26617, I/A 9 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-38