GESTION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SUR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Sauquillo, 8
Código Postal 28944
Municipio Fuenlabrada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SUR SL
CIF B85919439
Capital Social 44810.56 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 23/03/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GESTION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gonzalez Luis Miguel | Apoderado | 03/07/2019 | 06/02/2020 |
Fernandez Herrero Antonio | Apoderado | 03/07/2019 | 06/02/2020 |
Fernandez Herrero Antonio | Administrador Mancomunado | 27/04/2010 | 06/02/2020 |
Lopez Paredes Jose Ramon | Administrador Mancomunado | 27/04/2010 | 06/02/2020 |
Lopez Paredes Jose Roman | Apoderado | 03/07/2019 | 06/02/2020 |
Lopez Paredes Luis Miguel | Apoderado | 03/07/2019 | 06/02/2020 |
ACTOS BORME DE GESTION DE ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 34, S 8, H M 496475, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 34, S 8, H M 496475, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 34, S 8, H M 496475, I/A 4 (03/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-130-28
- La suscripción, adquisición, enajenación, tenencia y administración de acciones, participaciones o cuotas, con pleno respeto a los límites impuestos por la legislación del mercado de valores, sociedades de inversión colectiva y demás normativa vigente que le sea de aplicación. CNAE númera 6420. El a
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 33, S 8, H M 496475, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 33, S 8, H M 496475, I/A 3 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 12º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 33, S 8, H M 496475, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-28
- LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD ES COMO CONSECUENCIA DE LA ESCISION PARCIAL DE LA SOCIEDAD "DISTRIBUCIONES FUENDIS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 25, S 8, H M 496475, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 25, S 8, H M 496475, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28
Dirección:C/ LUIS SAUQUILLO, 8 (FUENLABRADA)
Comienzo de operaciones:23/03/10
Capital:44.810,56 Euros
Objeto social:EL ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES. ASIMISMOPODRA COMPRAR Y VENDER TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, Y PRESTAR CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON EL NEGOCIO INMOBILIARIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27550 , F 25, S 8, H M 496475, I/A 1 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-85-28