GESTION DE AMBIENTES RESIDENCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Denia, 76
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social GESTION DE AMBIENTES RESIDENCIALES SL
CIF B53736328
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTION DE AMBIENTES RESIDENCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE AMBIENTES RESIDENCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALAVAMA CASAS Y PROYECTOS SL | Presidente | 26/04/2017 | |
ALAVAMA CASAS Y PROYECTOS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
ALAVAMA CASAS Y PROYECTOS SL | Consejero | 26/04/2017 | |
CALVIGA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
CALVIGA SA | Consejero | 26/04/2017 | |
Comin Rodriguez Jose Maria | Apoderado Solidario | 26/04/2017 | |
EDIFICACIONES CALPE SA | Consejero Delegado Mancomunado | 26/04/2017 | |
EDIFICACIONES CALPE SA | Consejero | 26/04/2017 | |
Hueso Pons Ricardo | Apoderado Solidario | 12/07/2010 | 26/04/2017 |
Hueso Pons Ricardo | Consejero Delegado Mancomunado | 12/07/2010 | 26/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION DE AMBIENTES RESIDENCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 7 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 7 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 7 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 7 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 7 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-03
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 6 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-03
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 5 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-03
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2618 , F 22, S 8, H A 74686, I/A 5 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-03