GESTION DE ALQUILERES LUSOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arizonica, 6
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION DE ALQUILERES LUSOS SL
CIF B86065885
Capital Social 752900.0 Euros
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Fecha de Constitución 05/11/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION DE ALQUILERES LUSOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION DE ALQUILERES LUSOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrandiz Ibañez Itziar | Liquidador | 08/01/2014 | 08/01/2014 |
Ferrandiz Ibañez Itziar | Administrador Unico | 28/10/2011 | 08/01/2014 |
Saez Garcia Ana Esther | Administrador Unico | 11/01/2011 | 28/10/2011 |
ACTOS BORME DE GESTION DE ALQUILERES LUSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 153, S 8, H M 510763, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 153, S 8, H M 510763, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 153, S 8, H M 510763, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 153, S 8, H M 510763, I/A 3 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 153, S 8, H M 510763, I/A 2 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 153, S 8, H M 510763, I/A 2 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 148, S 8, H M 510763, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Dirección:RESIDENCIA ARIZONICA, 6, 2º IZQUIERDA (ROZAS DE MADRID (LAS))
Comienzo de operaciones:05/11/10
Capital:752.900,00 Euros
Objeto social:ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE BIENES INMUEBLES, EXCEPTUANDO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO, ASI COMO LA ADQUISICION, EXPLOTACION Y ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28359 , F 148, S 8, H M 510763, I/A 1 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28