GESTION CERTIFICADORA DE ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Persiles y Segismunda, 6
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION CERTIFICADORA DE ENERGIA SL
CIF B86754249
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 14/06/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTION CERTIFICADORA DE ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION CERTIFICADORA DE ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clemente Alvarez Juan Carlos | Administrador Solidario | 14/04/2014 | 18/04/2016 |
Royo Portillo Oscar | Administrador Solidario | 14/04/2014 | 18/04/2016 |
Royo Portillo Oscar | Liquidador | 18/04/2016 | 18/04/2016 |
Royo Portillo Oscar | Administrador Unico | 11/07/2013 | 14/04/2014 |
ACTOS BORME DE GESTION CERTIFICADORA DE ENERGIA SL
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 3& LA PUBLICACION DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 103, S 8, H M 562898, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 103, S 8, H M 562898, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 103, S 8, H M 562898, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 103, S 8, H M 562898, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 103, S 8, H M 562898, I/A 3 (18/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
- C/ PERSILES Y SEGISMUNDA 6 Esc.6 1º B (GETAFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 102, S 8, H M 562898, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 102, S 8, H M 562898, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 102, S 8, H M 562898, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 102, S 8, H M 562898, I/A 2 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 99, S 8, H M 562898, I/A 1 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28