GESTION ASISTENCIAL A LA DEPENDENCIA SL - EXTINGUIDA
Razón Social GESTION ASISTENCIAL A LA DEPENDENCIA SL
CIF B04677670
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/06/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lazaro Muley Miguel Angel
VINCULACIONES DE GESTION ASISTENCIAL A LA DEPENDENCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION ASISTENCIAL A LA DEPENDENCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lazaro Garcia Maria De Los Angeles | Apoderado | 30/01/2014 | 30/10/2017 |
Lazaro Garcia Miguel Angel | Apoderado | 30/04/2013 | 30/10/2017 |
Lazaro Muley Miguel Angel | Liquidador | 22/05/2017 | 30/10/2017 |
Lazaro Muley Miguel Angel | Socio Unico | 08/01/2014 | 30/10/2017 |
Lazaro Muley Miguel Angel | Administrador Unico | 08/01/2014 | 22/05/2017 |
Infraestructuras Transformaciones Y Excavaciones S | Administrador Mancomunado | 30/04/2013 | 08/01/2014 |
Lazaro Garcia Miguel Angel | Administrador Unico | 30/04/2013 | 08/01/2014 |
Lazaro Garcia Miguel Angel | Administrador Unico | 06/07/2009 | 30/04/2013 |
ACTOS BORME DE GESTION ASISTENCIAL A LA DEPENDENCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 107, S 8, H AL 35316, I/A 7 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 107, S 8, H AL 35316, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 107, S 8, H AL 35316, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 107, S 8, H AL 35316, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 106, S 8, H AL 35316, I/A 5 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-27-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 105, S 8, H AL 35316, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 105, S 8, H AL 35316, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Administrador Mancomunado
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 105, S 8, H AL 35316, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 105, S 8, H AL 35316, I/A 4 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-04
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 105, S 8, H AL 35316, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-87-04