GESTION ASEGURADORA DE AVILA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 7
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION ASEGURADORA DE AVILA SL
CIF B45029915
Actividad Otros servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO A A 1885 SL
VINCULACIONES DE GESTION ASEGURADORA DE AVILA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION ASEGURADORA DE AVILA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Sanchez Alberto Zoilo | Liquidador | 11/02/2019 | 11/02/2019 |
GRUPO A A 1885 SL | Socio Unico | 17/11/2016 | 11/02/2019 |
Sainz Liquete Cipriano | Administrador Unico | 11/06/2014 | 11/02/2019 |
Alvarez Sanchez Alberto Zoilo | Representante | 11/06/2014 | |
Alvarez Sanchez Raquel | Administrador Solidario | 11/06/2014 | |
GRUPO A A 1885 SL | Administrador Solidario | 11/06/2014 |
ACTOS BORME DE GESTION ASEGURADORA DE AVILA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 92, S 8, H M 154399, I/A 10 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 92, S 8, H M 154399, I/A 10 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 92, S 8, H M 154399, I/A 10 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 92, S 8, H M 154399, I/A 10 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604 , F 27, S 8, H M 154399, I/A 9 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604 , F 27, S 8, H M 154399, I/A 8 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604 , F 27, S 8, H M 154399, I/A 8 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604 , F 27, S 8, H M 154399, I/A 8 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-115-28
- C/ JOSE ORTEGA Y GASSET 7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604 , F 27, S 8, H M 154399, I/A 7 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-59-28