GESTIO MEDIAMBIENTAL DE L'ANOIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Roma, 25
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIO MEDIAMBIENTAL DE L'ANOIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTIO MEDIAMBIENTAL DE L'ANOIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO MEDIAMBIENTAL DE L'ANOIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arce Neo Angela Maria | Apoderado | 04/01/2011 | 25/03/2014 |
De Pineda Alvarez Jordi | Consejero | 25/03/2014 | |
De Pineda Alvarez Jordi | Consejero Delegado | 25/03/2014 | |
Marti Duran Javier | Liquidador | 25/03/2014 | 25/03/2014 |
Marti Duran Xavier | Secretario | 25/03/2014 | |
Marti Duran Xavier | Consejero | 25/03/2014 | |
Marti Duran Xavier | Consejero Delegado | 25/03/2014 | |
Miarnau Montserrat Jose | Presidente | 25/03/2014 | |
Miarnau Montserrat Jose | Consejero | 25/03/2014 | |
Perez Alonso Carlos Abilio | Consejero | 30/09/2010 | 25/03/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIO MEDIAMBIENTAL DE L'ANOIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 72, S 8, H B 206182, I/A 8 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 72, S 8, H B 206182, I/A 8 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 72, S 8, H B 206182, I/A 8 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 71, S 8, H B 206182, I/A 7 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 71, S 8, H B 206182, I/A 6 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 71, S 8, H B 206182, I/A 6 (30/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-197-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
- AV DE ROMA, NUM.25-27 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34445 , F 71, S 8, H B 206182, I/A 5 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-08