GESTIO INTEGRAL D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIO DE SERVEIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 17
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIO INTEGRAL D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIO DE SERVEIS SL
Nombres Anteriores
- GESTIO INTEGRAL D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIO DE SERVEIS SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GESTIO INTEGRAL D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIO DE SERVEIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO INTEGRAL D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIO DE SERVEIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO MARE NOSTRUM SA BMN | Administrador Unico | 28/08/2012 | 30/01/2015 |
Benitez Estevez Maria Dolores | Representante | 20/10/2014 | 30/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/12/2013 | 30/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/11/2012 | 30/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 04/10/2011 | 30/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 20/10/2010 | 30/01/2015 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/11/2009 | 30/01/2015 |
GESTION GLOBAL DE PARTICIPACIONES SL | Liquidador | 20/10/2014 | 30/01/2015 |
Mendoza Teron Luis | REPR.143 RRM | 28/08/2012 | 30/01/2015 |
BANCO MARE NOSTRUM SA | Administrador Unico | 20/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIO INTEGRAL D'ASSESSORAMENT I TRAMITACIO DE SERVEIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32135 , F 155, S 8, H M 578322, I/A 4 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32135 , F 155, S 8, H M 578322, I/A 3 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32135 , F 155, S 8, H M 578322, I/A 3 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32135 , F 155, S 8, H M 578322, I/A 3 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
- PASEO RECOLETOS 17 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32135 , F 154, S 8, H M 578322, I/A 2 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35351 , F 35, S 8, H B 129527, I/A 22 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-08
- Sociedades absorbidas: LA GENERAL SERVICIOS-LGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30077 , F 74, S 8, H B 129527, I/A 21 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD,SOCIO UNICO:"BANCO MARE NOSTRUM, S.A."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30077 , F 74, S 8, H B 129527, I/A 20 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30077 , F 74, S 8, H B 129527, I/A 19 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30077 , F 74, S 8, H B 129527, I/A 18 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08