GESTIO I SERVEIS MOMPO ALEDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda de la Ribera Alta, 2
Código Postal 46260
Municipio Alberic
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTIO I SERVEIS MOMPO ALEDO SL
CIF B98632649
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de limpieza industrial y de edificios
Fecha de Constitución 17/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mompo Aledo Vicente Jose
VINCULACIONES DE GESTIO I SERVEIS MOMPO ALEDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO I SERVEIS MOMPO ALEDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mompo Aledo Vicente Jose | Socio Unico | 23/04/2014 | 15/12/2021 |
Rubio Bauset David | Liquidador Unico | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
Rubio Bauset David | Administrador Unico | 10/07/2020 | 15/12/2021 |
Mompo Aledo Vicente Jose | Administrador Unico | 23/04/2014 | 10/07/2020 |
ACTOS BORME DE GESTIO I SERVEIS MOMPO ALEDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 122, S 8, H V 159255, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 122, S 8, H V 159255, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 122, S 8, H V 159255, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 122, S 8, H V 159255, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 122, S 8, H V 159255, I/A 4 (15/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 121, S 8, H V 159255, I/A 3 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 121, S 8, H V 159255, I/A 3 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
- - Construcción, instalaciones y mantenimiento: otras actividades de limpieza industrial y de edificios =C.N.A.E. 8122=, actividades de seguridad privada =C.N.A.E 8010= y actividades de jardinería =C.N.A.E 8130=. - Actividades de gestión y adimlnistración, servicios de ocio y entretenimiento: educaci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 121, S 8, H V 159255, I/A 2 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 121, S 8, H V 159255, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9786, L 7068, F 121, S 8, H V 159255, I/A 1 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-46