GESTIO I ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GREMIO HERREROS 38 - POLIGONO SON CASTELLO
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social GESTIO I ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU SL
CIF B07288137
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTIO I ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO I ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coll Fortuny Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/09/2012 | |
Coll Fortuny Juan Jose | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Gual Juan Carlos | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 06/09/2012 |
Rossello Reynes Alberto | Apoderado | 06/09/2012 | |
Rossello Roig Juan | Apoderado | 06/09/2012 | |
Socias Gili Ester | Administrador Solidario | 10/02/2010 | 06/09/2012 |
Socias Gili Isabel | Apoderado | 06/09/2012 | |
Socias Gili Maria Ester | Administrador Solidario | 06/09/2012 | |
Socias Gili Maria Ester | Apoderado | 06/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIO I ASSESSORAMENT ADMINISTRATIU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 15 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 15 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 15 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 15 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-07
- C/ GREMIO HERREROS 38 - POLIGONO SON CASTELLO (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 14 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 14 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2182 , F 172, S 8, H PM 15191, I/A 14 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-07
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-07