GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA - EXTINGUIDA
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Razón Social GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA
CIF A43545557
Capital Social 2163636.0 Euros
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Página Web www.sfreus.cat
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gomis De Barbera Teresa
VINCULACIONES DE GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Badia Martorell Josep Maria | Consejero | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Bonfill Ramon Misericordia | Vicepresidente | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Bonfill Ramon Misericordia | Consejero | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Castro Salomo Trinitat | Consejero | 06/10/2014 | 28/10/2014 |
CORPORACION DE AUDITORES DE CUENTAS SL | Auditor | 10/10/2012 | 28/10/2014 |
Fargas Buquera Misericordia | Consejero | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Font De Rubinat Garcia Ricard | Consejero | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Gomis De Barbara Teresa | Consejero Delegado | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Gomis De Barbara Teresa | Consejero | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
Gomis De Barbera Teresa | Presidente | 20/09/2011 | 28/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIO DE SERVEIS FUNERARIS REUS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 197, S 8, H T 17487, I/A 24 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-43
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 197, S 8, H T 17487, I/A 24 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-43
Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 197, S 8, H T 17487, I/A 23 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-43
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 197, S 8, H T 17487, I/A 23 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 176, S 8, H T 17487, I/A 22 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 176, S 8, H T 17487, I/A 28 (26/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-43
Capital Anterior: | 1.063.787,70 | Euros |
Aumento de capital: | 1.099.848,30 | Euros |
Capital Actual: | 2.163.636,00 | Euros |
Porcentaje: | 103,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 175, S 8, H T 17487, I/A 27 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-43
Capital Anterior: | 2.163.636,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.099.848,30 | Euros |
Capital Actual: | 1.063.787,70 | Euros |
Porcentaje: | 50,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 175, S 8, H T 17487, I/A 27 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 175, S 8, H T 17487, I/A 26 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-208-43
- Cambiado el representante persona física del gerente "INNOVA GRUP D'EMPRESES MUNICPALS DE REUS, SA" pasando a ser Doña TERESA GOMIS DE BARBARA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1715 , F 175, S 8, H T 17487, I/A 25 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-43