GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL
CIF B17694126
Actividad Tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Marcel Navarro Freixas
VINCULACIONES DE GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marc Dominguez Garcia | Consejero | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Marcel Navarro Freixas | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Marcel Navarro Freixas | Presidente | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Marcel Navarro Freixas | Consejero | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Santiago Navarro Freixas | Apoderado | 30/07/2012 | 27/07/2017 |
Santiago Navarro Freixas | Secretario | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Santiago Navarro Freixas | Consejero Delegado Solidario | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Santiago Navarro Freixas | Consejero | 09/02/2015 | 27/07/2017 |
Marcel Navarro Freixas | Administrador Solidario | 18/11/2013 | 09/02/2015 |
Santiago Navarro Freixas | Administrador Solidario | 18/11/2013 | 09/02/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIO AMBIENTAL DE RESIDUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 8 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 8 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 29. Administración y Representacion.- ORGANITZACION DE LA ADMINISTRACION.. 31. Administración y Representacion.- GESTION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD.. 29 BIS. Administración y Representacion.- CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 7 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 7 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 7 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 6 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 51, S 8, H GI 29384, I/A 6 (18/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-225-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 50, S 8, H GI 29384, I/A 5 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756 , F 50, S 8, H GI 29384, I/A 4 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-17