GESTIFISA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 34
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTIFISA SA
CIF A28307544
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTIFISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIFISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNIDADES GESTIONADAS SA | Liquidador | 15/02/2022 | 15/02/2022 |
COMUNIDADES GESTIONADAS SA | Administrador Unico | 10/06/2013 | 15/02/2022 |
Menaya Lopez Ramon | Representante | 24/01/2019 | 15/02/2022 |
Barral Nuño Andres | Representante | 10/06/2013 | 24/01/2019 |
Barral Nuño Andres | Apoderado | 24/01/2019 |
ACTOS BORME DE GESTIFISA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 143, S 8, H M 75322, I/A 48 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 143, S 8, H M 75322, I/A 48 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 143, S 8, H M 75322, I/A 48 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 143, S 8, H M 75322, I/A 48 (15/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-36-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 143, S 8, H M 75322, I/A 47 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 142, S 8, H M 75322, I/A 46 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 142, S 8, H M 75322, I/A 46 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 142, S 8, H M 75322, I/A 45 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 142, S 8, H M 75322, I/A 44 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4574 , F 142, S 8, H M 75322, I/A 44 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28