GESTIESC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bravo Murillo, 377
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTIESC SL
CIF B84113695
Capital Social 6434.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 17/09/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario EDUCARIA GLOBAL SL
VINCULACIONES DE GESTIESC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTIESC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCARIA GLOBAL SL | Administrador Unico | 25/10/2010 | 30/03/2011 |
EDUCARIA GLOBAL SL | Socio Unico | 26/10/2010 | 30/03/2011 |
Vercelli Frias Alfredo Jose | Representante | 25/10/2010 | 30/03/2011 |
Hosta Pascual Ignasi | Presidente | 25/10/2010 | |
Hosta Pascual Ignasi | Consejero Delegado | 25/10/2010 | |
Hosta Pascual Ignasi | Consejero | 25/10/2010 | |
Molas Valios Jesus | Consejero | 25/10/2010 | |
Ubed Esteve Josep Anton | Consejero | 25/10/2010 | |
Valls Guilera Francesc Xavier | Consejero | 25/10/2010 | |
Vercelli Alfredo Jose | Secretario | 25/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTIESC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 11 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 11 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 11 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 10 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 26º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 9 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 9 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20748 , F 139, S 8, H M 367533, I/A 9 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-125-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-110-28